GUNTERN REBEKKA
Informe ejecutivo de GUNTERN REBEKKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUNTERN REBEKKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEXAL FARMACEUTICA SA | Apoderado | 28/11/2011 | 28/05/2014 |
SANDOZ FARMACEUTICA SA | Apoderado General | 19/12/2011 | 12/05/2014 |
VINCULACIONES DE GUNTERN REBEKKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUNTERN REBEKKA
Empresa: BEXAL FARMACEUTICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alonso Garcia Carmen
- Guntern Rebekka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25617 , F 125, S 8, H M 163805, I/A 60 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-28
Empresa: SANDOZ FARMACEUTICA SA
Apoderado General
- Guntern Rebekka
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22492 , F 171, S 8, H M 401907, I/A 63 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-28
Empresa: SANDOZ FARMACEUTICA SA
Apoderado General
- Guntern Rebekka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22492 , F 156, S 8, H M 401907, I/A 49 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-28
Empresa: BEXAL FARMACEUTICA SA
Apoderado
- Guntern Rebekka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25617 , F 117, S 8, H M 163805, I/A 51 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28
Información de GUNTERN REBEKKA
Mostramos los datos de GUNTERN REBEKKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUNTERN REBEKKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos