GUMBAU RIBES HECTOR ANTONIO
Informe ejecutivo de GUMBAU RIBES HECTOR ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUMBAU RIBES HECTOR ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUMBAU CAR SERVICE SL | Administrador Unico | 28/01/2021 |
VINCULACIONES DE GUMBAU RIBES HECTOR ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUMBAU RIBES HECTOR ANTONIO
Empresa: GUMBAU CAR SERVICE SL
Administrador Unico
- Gumbau Ribes Hector Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1830, L 1390, F 32, S 8, H CS 43731, I/A 1 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-12
Empresa: TALLERES GUMBAU SL
Administrador Solidario
- Gumbau Ribes Asuncion
- Gumbau Ribes Hector Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554, L 121, F 99, S 8, H CS 3340, I/A 11 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-12
Empresa: TALLERES GUMBAU SL
Administrador Solidario
- Gumbau Ribes Asuncion
- Gumbau Ribes Hector Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554, L 121, F 99, S 8, H CS 3340, I/A 9 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-12
Empresa: TALLERES GUMBAU SL
Administrador Solidario
- Gumbau Ribes Asuncion Maria
- Gumbau Ribes Hector Antonio
- Gumbau Ribes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554, L 121, F 98, S 8, H CS 3340, I/A 8 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-12
Información de GUMBAU RIBES HECTOR ANTONIO
Mostramos los datos de GUMBAU RIBES HECTOR ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUMBAU RIBES HECTOR ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos