GUIXERAS CUSTEY RAFAEL
Informe ejecutivo de GUIXERAS CUSTEY RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUIXERAS CUSTEY RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLFAR SA | Administrador Solidario | 26/05/2022 | |
SOLFAR SA | Apoderado | 30/07/2012 | |
SOLFAR SA | Apoderado | 24/02/2009 |
VINCULACIONES DE GUIXERAS CUSTEY RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIXERAS CUSTEY RAFAEL
Empresa: SOLFAR SA
Administrador Solidario
- Carreras Coma Maria Angeles
- Guixeras Custey Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26808 , F 129, S 8, H B 81690, I/A 21 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-08
Empresa: SOLFAR SA
Administrador Solidario
- Guixeras Custey Rafael
- Jucgla Isern Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26808 , F 129, S 8, H B 81690, I/A 21 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-08
Empresa: SOLFAR SA
Administrador Solidario
- Guixeras Custey Rafael
- Jucgla Isern Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26808 , F 129, S 8, H B 81690, I/A 20 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Empresa: SOLFAR SA
Administrador Solidario
- Guixeras Custey Rafael
- Jucgla Isern Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24968 , F 174, S 8, H B 81690, I/A 16 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-08
Empresa: SOLFAR SA
Apoderado
- Guixeras Custey Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24968 , F 174, S 8, H B 81690, I/A 14 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Empresa: SOLFAR SA
Apoderado
- Guixeras Custey Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24968 , F 173, S 8, H B 81690, I/A 12 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-08
Información de GUIXERAS CUSTEY RAFAEL
Mostramos los datos de GUIXERAS CUSTEY RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIXERAS CUSTEY RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos