GUIXA ZARAGOZA JAUME
Informe ejecutivo de GUIXA ZARAGOZA JAUME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUIXA ZARAGOZA JAUME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERS PIERA 1989 SL | Administrador Unico | 22/10/2020 |
VINCULACIONES DE GUIXA ZARAGOZA JAUME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIXA ZARAGOZA JAUME
Empresa: TALLERS PIERA 1989 SL
Administrador Unico
- Guixa Zaragoza Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45283 , F 60, S 8, H B 482836, I/A 3 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
Empresa: TALLERS PIERA 1989 SL
Administrador Solidario
- Domenech Roman Angel
- Guixa Zaragoza Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45283 , F 60, S 8, H B 482836, I/A 3 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
Empresa: TALLERS PIERA 1989 SL
Administrador Solidario
- Domenech Roman Angel
- Guixa Zaragoza Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45283 , F 60, S 8, H B 482836, I/A 2 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Empresa: TALLERS PIERA 1989 SL
Administrador Mancomunado
- Domenech Roman Angel
- Guixa Zaragoza Jaume
- Soteras Samso Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45283 , F 60, S 8, H B 482836, I/A 2 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Empresa: TALLERS PIERA 1989 SL
Administrador Mancomunado
- Domenech Roman Angel
- Guixa Zaragoza Jaume
- Soteras Samso Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45283 , F 57, S 8, H B 482836, I/A 1 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-08
Empresa: PARAFARMACIA DE PIERA SL
Liquidador Mancomunado
- Guixa Zaragoza Jaume
- Soteras Esteve Sira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34922 , F 159, S 8, H B 254895, I/A 2 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Empresa: PARAFARMACIA DE PIERA SL
Administrador Mancomunado
- Guixa Zaragoza Jaume
- Soteras Esteve Sira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34922 , F 159, S 8, H B 254895, I/A 2 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Información de GUIXA ZARAGOZA JAUME
Mostramos los datos de GUIXA ZARAGOZA JAUME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIXA ZARAGOZA JAUME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos