GUIRAO CARNERO MARIA LUISA
Informe ejecutivo de GUIRAO CARNERO MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUIRAO CARNERO MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACION AGRICOLA LENDINEZ SL | Socio Unico | 22/03/2017 | |
EXPLOTACION AGRICOLA LENDINEZ SL | Administrador Solidario | 22/03/2017 |
VINCULACIONES DE GUIRAO CARNERO MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIRAO CARNERO MARIA LUISA
Empresa: CONDESTABLE IRANZO SA
Consejero Delegado Solidario
- Carnero Sanchez Maria Luisa
- Guirao Carnero Antonio
- Guirao Carnero Jose
- Guirao Carnero Maria Luisa
Consejero
- Carnero Sanchez Maria Luisa
- Guirao Carnero Antonio
- Guirao Carnero Jose
- Guirao Carnero Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18 , F 102, S 8, H J 630, I/A 37 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-23
Empresa: HOCONIR SL
Administrador Solidario
- Guirao Carnero Antonio
- Guirao Carnero Jose
- Guirao Carnero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34 , F 86, S 8, H J 1212, I/A 6 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-23
Empresa: EXPLOTACION AGRICOLA LENDINEZ SL
Administrador Solidario
- Garcia Aranda Angel Jose
- Guirao Carnero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 18, S 8, H J 22451, I/A 1 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-23
Empresa: EXPLOTACION AGRICOLA LENDINEZ SL
Socio Único
- Guirao Carnero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 18, S 8, H J 22451, I/A 1 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-23
Empresa: CONDESTABLE IRANZO SA
Consejero Delegado Solidario
- Carnero Sanchez Maria Luisa
- Guirao Carnero Antonio
- Guirao Carnero Jose
- Guirao Carnero Maria Luisa
Consejero
- Carnero Sanchez Maria Luisa
- Guirao Carnero Antonio
- Guirao Carnero Jose
- Guirao Carnero Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18 , F 101, S 8, H J 630, I/A 34 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-23
Información de GUIRAO CARNERO MARIA LUISA
Mostramos los datos de GUIRAO CARNERO MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIRAO CARNERO MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos