GUIRAL VAL FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GUIRAL VAL FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUIRAL VAL FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OWEG TRANSPORT SA | Administrador Unico | 13/05/2010 | 28/12/2023 |
VINCULACIONES DE GUIRAL VAL FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIRAL VAL FRANCISCO JAVIER
Empresa: OWEG TRANSPORT SA
Administrador Unico
- Guiral Val Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1173 , F 40, S 8, H SS 3459, I/A 19 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Empresa: OWEG TRANSPORT SA
Administrador Unico
- Guiral Val Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1173 , F 40, S 8, H SS 3459, I/A 18 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-20
Empresa: OWEG TRANSPORT SA
Administrador Unico
- Guiral Val Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1173 , F 39, S 8, H SS 3459, I/A 16 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-20
Empresa: OWEG TRANSPORT SA
Administrador Unico
- Guiral Val Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1173 , F 36, S 8, H SS 3459, I/A 12 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-20
Información de GUIRAL VAL FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GUIRAL VAL FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIRAL VAL FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos