GUIRADO GUERRERO RAFAEL
Informe ejecutivo de GUIRADO GUERRERO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUIRADO GUERRERO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAN JOSE OIL SL | Apoderado | 24/03/2022 | |
SAN JOSE OIL SL | Socio Unico | 19/08/2019 | |
FRIO SHERRY SL | Apoderado | 29/12/2017 | |
ZALDER TRADE SL | Apoderado Solidario | 14/05/2015 | |
GUIRADO TRANSPORTES INTERNACIONALES REUNIDOS SA | Administrador Unico | 18/12/2013 |
VINCULACIONES DE GUIRADO GUERRERO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIRADO GUERRERO RAFAEL
Empresa: GUIRADO TRANS SA
Apoderado
- Guirado Guerrero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 154, S 8, H SE 58683, I/A 10 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-41
Empresa: SAN JOSE OIL SL
Apoderado
- Guirado Guerrero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 126, S 8, H SE 49555, I/A 8 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-41
Empresa: SAN JOSE OIL SL
Administrador Unico
- Guirado Guerrero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 125, S 8, H SE 49555, I/A 6 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-41
Empresa: SAN JOSE OIL SL
Socio Único
- Guirado Guerrero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 125, S 8, H SE 49555, I/A 5 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-41
Empresa: SAN JOSE OIL SL
Administrador Unico
- Guirado Guerrero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 125, S 8, H SE 49555, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-41
Empresa: FRIO SHERRY SL
Apoderado
- Guirado Guerrero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1849 , F 219, S 8, H CA 34953, I/A 2 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-11
Empresa: GUIRADO TRANS SA
Apoderado
- Guirado Guerrero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 152, S 8, H SE 58683, I/A 5 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-41
Empresa: ZALDER TRADE SL
Apoderado Solidario
- Guirado Guerrero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40169 , F 112, S 8, H B 324982, I/A 11 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Administrador Unico
- Guirado Guerrero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 164, S 8, H SE 4463, I/A 8 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
Información de GUIRADO GUERRERO RAFAEL
Mostramos los datos de GUIRADO GUERRERO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIRADO GUERRERO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos