GUINEA ULECIA PATRICIA
Informe ejecutivo de GUINEA ULECIA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GUINEA ULECIA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUR SL | Consejero | 08/10/2014 | |
ECOTECNOLOGIA AMBIENTAL SL | Administrador Unico | 02/09/2009 | 12/06/2014 |
JARDINERIA COLON SL | Administrador Unico | 28/03/2014 | |
JARDINERIA COLON SL | Liquidador Unico | 28/03/2014 | 28/03/2014 |
VINCULACIONES DE GUINEA ULECIA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUINEA ULECIA PATRICIA
Empresa: SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUR SLL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Guinea Ulecia Patricia
- Lopez Cordero Manuel Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 28, S 8, H H 8595, I/A 5 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-21
Empresa: SEHUCA AMBIENTAL SL
Administrador Unico
- Guinea Ulecia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 910 , F 146, S 8, H H 18119, I/A 3 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-21
Empresa: JARDINERIA COLON SL
Liquidador Unico
- Guinea Ulecia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684 , F 161, S 8, H H 11435, I/A 3 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-21
Empresa: JARDINERIA COLON SL
Administrador Unico
- Guinea Ulecia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684 , F 161, S 8, H H 11435, I/A 3 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-21
Empresa: SEHUCA AMBIENTAL SL
Administrador Unico
- Guinea Ulecia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 910 , F 139, S 8, H H 18119,H , I/ 1 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-21
Información de GUINEA ULECIA PATRICIA
Mostramos los datos de GUINEA ULECIA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUINEA ULECIA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos