GUINEA HERNANDEZ PILAR
Informe ejecutivo de GUINEA HERNANDEZ PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUINEA HERNANDEZ PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIBAMAR SA | Consejero | 26/08/2009 | 03/10/2013 |
CENTROS FAMILIARES DE ENSEÑANZA SA | Consejero | 15/04/2010 | 26/04/2013 |
VINCULACIONES DE GUINEA HERNANDEZ PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUINEA HERNANDEZ PILAR
Empresa: RIBAMAR SA
Consejero
- Guinea Hernandez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2293 , F 27, S 8, H SE 25516, I/A 15 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-41
Empresa: CENTROS FAMILIARES DE ENSEÑANZA SA
Consejero
- Guinea Hernandez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140 , F 88, S 8, H SE 12054, I/A 112 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-41
Empresa: CENTROS FAMILIARES DE ENSEÑANZA SA
Consejero
- Callejon Gil Angela
- Fernandez De Castro Diaz Alvaro
- Guinea Hernandez Pilar
- Martinez Gonzalez Joaquin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140 , F 81, S 8, H SE 12054, I/A 97 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-41
Empresa: RIBAMAR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2293 , F 26, S 8, H SE 25516, I/A 13 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-41
Información de GUINEA HERNANDEZ PILAR
Mostramos los datos de GUINEA HERNANDEZ PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUINEA HERNANDEZ PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos