GUINDULAIN AZCONA ALFONSO
Informe ejecutivo de GUINDULAIN AZCONA ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUINDULAIN AZCONA ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEVIDOSES SL | Apoderado | 20/02/2024 | |
GUINAZ ELECTRONICA SL | Apoderado | 23/01/2024 | |
PEVIDOSES SL | Presidente | 19/01/2024 | |
PEVIDOSES SL | Consejero | 19/01/2024 | |
GUINAZ ELECTRONICA SL | Consejero | 19/01/2024 | |
GUINAZ ELECTRONICA SL | Presidente | 19/01/2024 |
VINCULACIONES DE GUINDULAIN AZCONA ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUINDULAIN AZCONA ALFONSO
Empresa: PEVIDOSES SL
Apoderado
- Guindulain Azcona Alfonso
- Guindulain Azcona Ana
- Guindulain Azcona Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 51, S 8, H NA 42711, I/A 2 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-31
Empresa: GUINAZ ELECTRONICA SL
Apoderado
- Guindulain Azcona Alfonso
- Guindulain Azcona Ana
- Guindulain Azcona Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 41, S 8, H NA 42710, I/A 2 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-31
Empresa: GUINAZ ELECTRONICA SL
Consejero
- Guindulain Azcona Alfonso
- Guindulain Azcona Ana
- Guindulain Azcona Elena
Presidente
- Guindulain Azcona Alfonso
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 39, S 8, H NA 42710, I/A 1 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-31
Empresa: PEVIDOSES SL
Consejero
- Guindulain Azcona Alfonso
- Guindulain Azcona Ana
- Guindulain Azcona Elena
Presidente
- Guindulain Azcona Alfonso
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 49, S 8, H NA 42711, I/A 1 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-31
Empresa: GUINAZ ELECTRONICA SL
Apoderado
- Azcona Oses Maria Angeles
- Guindulain Azcona Alfonso
- Guindulain Azcona Ana
- Guindulain Azcona Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 224, S 8, H NA 8791, I/A 28 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-31
Empresa: GUINAZ ELECTRONICA SL
Consejero
- Guindulain Azcona Alfonso
- Guindulain Azcona Ana
- Guindulain Azcona Elena
Presidente
- Guindulain Azcona Alfonso
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 224, S 8, H NA 8791, I/A 28 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-31
Empresa: GUINAZ ELECTRONICA SL
Presidente
- Guindulain Azcona Alfonso
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 221, S 8, H NA 8791, I/A 26 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-31
Empresa: GUINAZ ELECTRONICA SL
Apoderado
- Guindulain Azcona Alfonso
- Guindulain Azcona Ana
- Guindulain Azcona Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 219, S 8, H NA 8791, I/A 24 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-31
Empresa: GUINAZ ELECTRONICA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Guindulain Azcona Alfonso
- Guindulain Azcona Ana
- Guindulain Azcona Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 219, S 8, H NA 8791, I/A 24 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-31
Información de GUINDULAIN AZCONA ALFONSO
Mostramos los datos de GUINDULAIN AZCONA ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUINDULAIN AZCONA ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos