GUINDO LOPEZ VICTOR
Informe ejecutivo de GUINDO LOPEZ VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GUINDO LOPEZ VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/09/2021 | 05/01/2023 |
EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/01/2023 | |
EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/03/2022 | 05/01/2023 |
EKOBAL OPERACION Y MANTENIMIENTO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/04/2019 | 15/09/2022 |
TIRMADRID SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/05/2014 | 24/02/2015 |
VINCULACIONES DE GUINDO LOPEZ VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUINDO LOPEZ VICTOR
Empresa: EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guindo Lopez Victor
- Guindo Lopez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 177, S 8, H SS 39319, I/A 26 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-20
Empresa: EKOBAL OPERACION Y MANTENIMIENTO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guindo Lopez Victor
- Solar Garcia Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2803 , F 151, S 8, H SS 39793, I/A 9 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-20
Empresa: EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 224, S 8, H SS 39319, I/A 25 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-20
Empresa: EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 222, S 8, H SS 39319, I/A 22 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-20
Empresa: EKOBAL OPERACION Y MANTENIMIENTO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2803 , F 148, S 8, H SS 39793, I/A 4 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-20
Empresa: TIRMADRID SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guindo Lopez Victor
- Ibeas Morante Jose Luis
- Jimenez Navau Maria Cristina
- Lillo Jimenez Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12939 , F 209, S 8, H M 52699, I/A 81 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-28
Información de GUINDO LOPEZ VICTOR
Mostramos los datos de GUINDO LOPEZ VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUINDO LOPEZ VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos