GUINART COSME XAVIER
Informe ejecutivo de GUINART COSME XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUINART COSME XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUINART I ANDREU INSTAL.LACIONS SL | Administrador Solidario | 04/08/2016 |
VINCULACIONES DE GUINART COSME XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUINART COSME XAVIER
Empresa: INSTALACIONES GUINART SL
Liquidador
- Guinart Cosme Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20150 , F 74, S 8, H B 2020, I/A 6 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: INSTALACIONES GUINART SL
Administrador Unico
- Guinart Cosme Xavier
Liquidador
- Guinart Cosme Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20150 , F 74, S 8, H B 2020, I/A 6 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: GUINART I ANDREU INSTAL.LACIONS SL
Administrador Solidario
- Guinart Cosme Xavier
- Ramirez Clapera Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45496 , F 130, S 8, H B 489781, I/A 1 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-08
Empresa: INSTALACIONES GUINART SL
Administrador Unico
- Guinart Cosme Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20150 , F 74, S 8, H B 2020, I/A 5 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-08
Información de GUINART COSME XAVIER
Mostramos los datos de GUINART COSME XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUINART COSME XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos