GUIMON ECHEVARRIA ANDRES-MIGUEL
Informe ejecutivo de GUIMON ECHEVARRIA ANDRES-MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUIMON ECHEVARRIA ANDRES-MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MCG SOLUCIONES MODULARES SL | Apoderado | 30/04/2024 | |
CLIFFS OF MOHER SL | Administrador Unico | 20/09/2022 | |
CLIFFS OF MOHER SL | Administrador Solidario | 20/09/2022 | |
NORMETAL EQUIPAMIENTOS SL | Consejero | 31/08/2022 | |
NORMETAL EQUIPAMIENTOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2022 | |
NORMETAL CONSTRUCCION MODULAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/09/2021 | |
NORMETAL EQUIPAMIENTOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/11/2020 | |
NORMETAL CONSTRUCCION MODULAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/11/2020 |
VINCULACIONES DE GUIMON ECHEVARRIA ANDRES-MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIMON ECHEVARRIA ANDRES-MIGUEL
Empresa: MCG SOLUCIONES MODULARES SL
Apoderado
- Guimon Echevarria Andres-miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46737 , F 25, S 8, H M 820370, I/A 2 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: CLIFFS OF MOHER SL
Administrador Solidario
- Guimon Echevarria Andres-miguel
- Velez Ferrera Andres
Administrador Unico
- Guimon Echevarria Andres-miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43525 , F 141, S 8, H M 768598, I/A 2 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
Empresa: CLIFFS OF MOHER SL
Administrador Solidario
- Guimon Echevarria Andres-miguel
- Velez Ferrera Andres
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43525 , F 141, S 8, H M 768598, I/A 2 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
Empresa: NORMETAL EQUIPAMIENTOS SL
Consejero
- Guimon Echevarria Andres-miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38474 , F 40, S 8, H M 684346, I/A 8 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Empresa: NORMETAL EQUIPAMIENTOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guimon Echevarria Andres-miguel
- Marquez Debon Hilario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38474 , F 39, S 8, H M 684346, I/A 6 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-28
Empresa: NORMETAL CONSTRUCCION MODULAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Mora Antonio
- Guimon Echevarria Andres-miguel
- Minguez Ortiz Alejandro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32453 , F 202, S 8, H M 584141, I/A 18 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Empresa: NORMETAL EQUIPAMIENTOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guimon Echevarria Andres-miguel
- Minguez Ortiz Alejandro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38474 , F 37, S 8, H M 684346, I/A 4 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Empresa: NORMETAL CONSTRUCCION MODULAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guimon Echevarria Andres-miguel
- Minguez Ortiz Alejandro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32453 , F 186, S 8, H M 584141, I/A 16 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Información de GUIMON ECHEVARRIA ANDRES-MIGUEL
Mostramos los datos de GUIMON ECHEVARRIA ANDRES-MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIMON ECHEVARRIA ANDRES-MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos