GUIMAREY VIQUEIRA ALBERTO
Informe ejecutivo de GUIMAREY VIQUEIRA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUIMAREY VIQUEIRA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUBER SIGUETULIGA SL | Apoderado Solidario | 29/07/2024 | |
CLUBER SIGUETULIGA SL | Consejero | 16/09/2019 |
VINCULACIONES DE GUIMAREY VIQUEIRA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIMAREY VIQUEIRA ALBERTO
Empresa: CLUBER SIGUETULIGA SL
Apoderado Solidario
- Guimarey Viqueira Alberto
- Lopez Ferreiro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 47288, I/A 9 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-15
Empresa: CLUBER SIGUETULIGA SL
Consejero
Secretario
- Guimarey Viqueira Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 47288, I/A 8 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-15
Empresa: TRINQUEL INTERNET SL
Consejero Delegado
Consejero
- ASUBIO MEDIA SL
- Guimarey Viqueira Alberto
- Lopez Fernandez Diego
- Lopez Ferreiro Alberto
- XENESE INICIATIVAS SL
Presidente
Secretario
- Guimarey Viqueira Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3414 , F 94, S 8, H C 47288, I/A 4 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-15
Empresa: TRINQUEL INTERNET SL
Administrador Mancomunado
- Guimarey Viqueira Alberto
- Lopez Fernandez Diego
- Lopez Ferreiro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3414 , F 93, S 8, H C 47288, I/A 2 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-15
Empresa: TRINQUEL INTERNET SL
Administrador Mancomunado
- Guimarey Viqueira Alberto
- Lopez Fernandez Diego
- Lopez Ferreiro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3414 , F 91, S 8, H C 47288, I/A 1 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-15
Información de GUIMAREY VIQUEIRA ALBERTO
Mostramos los datos de GUIMAREY VIQUEIRA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIMAREY VIQUEIRA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos