GUILLERMO AYCART LOPEZ
Informe ejecutivo de GUILLERMO AYCART LOPEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUILLERMO AYCART LOPEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLNEO TECNOLOGIA SLNE | Apoderado | 22/04/2016 | |
PROMOCIONES CELDRAN SANCHEZ SL | Administrador Mancomunado | 20/01/2011 |
VINCULACIONES DE GUILLERMO AYCART LOPEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLERMO AYCART LOPEZ
Apoderado
- Guillermo Aycart Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2711 , F 222, S 9, H MU 347,SLNE , I/ 2 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-30
Empresa: MENAGUI SL
Administrador Mancomunado
- Guillermo Aycart Lopez
- Mercedes Celdran Sanchez
- Salvador Celdran Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 106, S 8, H MU 19756, I/A 5 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-30
Empresa: PROMOCIONES CELDRAN SANCHEZ SL
Administrador Mancomunado
- Guillermo Aycart Lopez
- Mercedes Celdran Sanchez
- Salvador Sanchez Celdran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 86, S 8, H MU 43484, I/A 2 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-30
Empresa: MENAGUI SL
Administrador Mancomunado
- Guillermo Aycart Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 106, S 8, H MU 19756, I/A 4 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-30
Empresa: GREEN PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Guillermo Aycart Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2405 , F 47, S 8, H MU 59053, I/A 2 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-30
Información de GUILLERMO AYCART LOPEZ
Mostramos los datos de GUILLERMO AYCART LOPEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLERMO AYCART LOPEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos