GUILLEN VAZQUEZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de GUILLEN VAZQUEZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUILLEN VAZQUEZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS HUELVA SL | Administrador Unico | 05/02/2024 | |
CENTRO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS HUELVA SL | Apoderado | 18/05/2021 |
VINCULACIONES DE GUILLEN VAZQUEZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEN VAZQUEZ MARIA CARMEN
Administrador Unico
- Guillen Vazquez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 990 , F 87, S 8, H H 20072, I/A 7 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-21
Apoderado
- Guillen Vazquez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 980 , F 216, S 8, H H 20072, I/A 6 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-21
Apoderado
- Barba Quintero Francisco De Asis
- Guillen Vazquez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 112, S 8, H H 3497, I/A 21 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-21
Apoderado
- Guillen Vazquez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911 , F 35, S 8, H H 3497, I/A 20 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-21
Información de GUILLEN VAZQUEZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de GUILLEN VAZQUEZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEN VAZQUEZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos