GUILLEN VALLEJO MIGUEL
Informe ejecutivo de GUILLEN VALLEJO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUILLEN VALLEJO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REAL BETIS BALOMPIE SAD | Apoderado Mancomunado | 17/11/2011 | 30/11/2015 |
REAL BETIS BALOMPIE SAD | Consejero | 17/11/2011 | 19/05/2015 |
REAL BETIS BALOMPIE SAD | Presidente | 17/11/2011 | 19/05/2015 |
REAL BETIS BALOMPIE SAD | Consejero | 11/01/2011 | 17/11/2011 |
REAL BETIS BALOMPIE SAD | Apoderado Mancomunado | 11/01/2011 | 17/11/2011 |
VINCULACIONES DE GUILLEN VALLEJO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEN VALLEJO MIGUEL
Empresa: REAL BETIS BALOMPIE SAD
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754 , F 64, S 8, H SE 9570, I/A 43 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-41
Empresa: REAL BETIS BALOMPIE SAD
Consejero
- Gomez Falcon Pablo Rafael
- Guillen Vallejo Miguel
Presidente
- Guillen Vallejo Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754 , F 57, S 8, H SE 9570, I/A 34 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-41
Empresa: REAL BETIS BALOMPIE SAD
Apoderado Mancomunado
Presidente
- Guillen Vallejo Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754 , F 54, S 8, H SE 9570, I/A 28 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-41
Empresa: REAL BETIS BALOMPIE SAD
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754 , F 54, S 8, H SE 9570, I/A 28 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-41
Empresa: REAL BETIS BALOMPIE SAD
Auditor Suplente
Auditor
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754 , F 53, S 8, H SE 9570, I/A 27 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-41
Empresa: REAL BETIS BALOMPIE SAD
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754 , F 53, S 8, H SE 9570, I/A 27 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-41
Empresa: REAL BETIS BALOMPIE SAD
Apoderado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754 , F 51, S 8, H SE 9570, I/A 26 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Empresa: REAL BETIS BALOMPIE SAD
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754 , F 50, S 8, H SE 9570, I/A 25 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Información de GUILLEN VALLEJO MIGUEL
Mostramos los datos de GUILLEN VALLEJO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEN VALLEJO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos