GUILLEN ROZALEN PEDRO
Informe ejecutivo de GUILLEN ROZALEN PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GUILLEN ROZALEN PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA DENTAL FONT DE LA ROSA SL | Administrador Unico | 06/04/2017 | |
P. GUILLEN ROZALEN SL | Liquidador Unico | 26/02/2013 | 26/02/2013 |
P. GUILLEN ROZALEN SL | Socio Unico | 05/07/2011 | 26/02/2013 |
P. GUILLEN ROZALEN SL | Administrador Unico | 05/07/2011 | 26/02/2013 |
CDC BENEYTO Y GUILLEN SL | Liquidador Unico | 22/05/2012 | 22/05/2012 |
CDC BENEYTO Y GUILLEN SL | Administrador Solidario | 22/05/2012 |
VINCULACIONES DE GUILLEN ROZALEN PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEN ROZALEN PEDRO
Empresa: CLINICA DENTAL FONT DE LA ROSA SL
Administrador Unico
- Guillen Rozalen Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7144, L 4447, F 182, S 8, H V 82733, I/A 3 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-46
Empresa: P. GUILLEN ROZALEN SL
Liquidador Unico
- Guillen Rozalen Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9347, L 6629, F 109, S 8, H V 144348, I/A 2 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-46
Empresa: P. GUILLEN ROZALEN SL
Administrador Unico
- Guillen Rozalen Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9347, L 6629, F 109, S 8, H V 144348, I/A 2 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-46
Empresa: CDC BENEYTO Y GUILLEN SL
Liquidador Unico
- Guillen Rozalen Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6303, L 3608, F 11, S 8, H V 65072, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-46
Empresa: CDC BENEYTO Y GUILLEN SL
Administrador Solidario
- Beneyto Calatayud Pedro Jose
- Guillen Rozalen Pedro
Liquidador Unico
- Guillen Rozalen Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6303, L 3608, F 11, S 8, H V 65072, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-46
Empresa: P. GUILLEN ROZALEN SL
Administrador Unico
- Guillen Rozalen Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9347, L 6629, F 108, S 8, H V 144348, I/A 1 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-46
Empresa: P. GUILLEN ROZALEN SL
Socio Único
- Guillen Rozalen Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9347, L 6629, F 108, S 8, H V 144348, I/A 1 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-46
Información de GUILLEN ROZALEN PEDRO
Mostramos los datos de GUILLEN ROZALEN PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEN ROZALEN PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos