GUILLEN MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de GUILLEN MARTINEZ FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUILLEN MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HASHED BLOCKTAC SL | Apoderado Solidario | 26/06/2020 | |
HASHED BLOCKTAC SL | Presidente | 03/06/2020 | |
HASHED BLOCKTAC SL | Consejero | 03/06/2020 | |
UNIVERSITY COLLEGE SL | Administrador Solidario | 16/10/2013 | |
WEB TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 23/10/2012 | |
MANAGED CARE SL | Administrador Unico | 18/07/2012 | |
BUSINESS LEARNING AND DEVELOPMENT INSTITUTE SL | Administrador Unico | 09/02/2010 |
VINCULACIONES DE GUILLEN MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEN MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Empresa: HASHED BLOCKTAC SL
Apoderado Solidario
- Guillen Martinez Francisco Jose
- Lizaso Olmos Jesus Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47311 , F 118, S 8, H B 517975, I/A 6 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-08
Empresa: HASHED BLOCKTAC SL
Consejero
- Barcelo Llauger Maria Ana
- Guillen Martinez Francisco Jose
- Lizaso Olmos Jesus Enrique
Presidente
- Guillen Martinez Francisco Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47311 , F 117, S 8, H B 517975, I/A 5 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-08
Empresa: HASHED BLOCKTAC SL
Administrador Solidario
- Guillen Martinez Francisco Jose
- Lizaso Olmos Jesus Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47311 , F 117, S 8, H B 517975, I/A 5 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-08
Empresa: HASHED BLOCKTAC SL
Administrador Solidario
- Guillen Martinez Francisco Jose
- Lizaso Olmos Jesus Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46375 , F 119, S 8, H B 517975, I/A 1 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-08
Empresa: UNIVERSITY COLLEGE SL
Administrador Solidario
- Guillen Martinez Francisco Jose
- Vega Alarcon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5192, L 4099, F 187, S 8, H MA120194, I/A 1 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-29
Empresa: WEB TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Guillen Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31055 , F 179, S 8, H B 185268, I/A 5 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-08
Empresa: MANAGED CARE SL
Administrador Unico
- Guillen Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21201 , F 59, S 8, H B 18356, I/A 5 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-08
Administrador Unico
- Guillen Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41692 , F 56, S 8, H B 393608, I/A 1 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
Información de GUILLEN MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de GUILLEN MARTINEZ FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEN MARTINEZ FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos