GUILLEN MARTIN CINTIA
Informe ejecutivo de GUILLEN MARTIN CINTIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUILLEN MARTIN CINTIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVA SALUD Y CULTURA SL | Administrador Solidario | 08/03/2024 |
VINCULACIONES DE GUILLEN MARTIN CINTIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEN MARTIN CINTIA
Empresa: INNOVA SALUD Y CULTURA SL
Administrador Solidario
- Guillen Martin Cintia
- Rodriguez Abuin Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36271 , F 78, S 8, H M 651676, I/A 2 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Administrador Solidario
- Guillen Martin Cintia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27369 , F 15, S 8, H M 493209, I/A 7 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-28
Administrador Solidario
- Balado Pumariño Gema
- Guillen Martin Cintia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27369 , F 13, S 8, H M 493209, I/A 3 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-28
Administrador Solidario
- Balado Pumariño Gema
- Guillen Martin Cintia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27369 , F 13, S 8, H M 493209, I/A 2 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Administrador Solidario
- Balado Pumariño Gema
- Guillen Martin Cintia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27369 , F 9, S 8, H M 493209, I/A 1 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-28
Información de GUILLEN MARTIN CINTIA
Mostramos los datos de GUILLEN MARTIN CINTIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEN MARTIN CINTIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos