GUILLEN LABAT STEPHAN
Informe ejecutivo de GUILLEN LABAT STEPHAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUILLEN LABAT STEPHAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TE CURO EN CASA SLP | Socio Unico | 29/06/2015 | |
TE CURO EN CASA SLP | Administrador Unico | 29/06/2015 | |
GUILLEN VIVAS VETERINARIOS RESIDENCIA CANINA SL | Administrador Unico | 24/09/2012 |
VINCULACIONES DE GUILLEN LABAT STEPHAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEN LABAT STEPHAN
Empresa: SERVIVET 24 SL
Liquidador
- Guillen Labat Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 33, S 8, H Z 53121, I/A 3 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-50
Empresa: SERVIVET 24 SL
Administrador Unico
- Guillen Labat Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 33, S 8, H Z 53121, I/A 3 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-50
Empresa: TE CURO EN CASA SLP
Administrador Unico
- Guillen Labat Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4111 , F 164, S 8, H Z 58494, I/A 1 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-50
Empresa: TE CURO EN CASA SLP
Socio Único
- Guillen Labat Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4111 , F 164, S 8, H Z 58494, I/A 1 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-50
Administrador Unico
- Guillen Labat Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3689 , F 222, S 8, H Z 48090, I/A 3 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-50
Empresa: SERVIVET 24 SL
Administrador Unico
- Guillen Labat Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 32, S 8, H Z 53121, I/A 1 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-50
Administrador Unico
- Guillen Labat Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3689 , F 222, S 8, H Z 48090, I/A 2 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-50
Administrador Unico
- Guillen Labat Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3689 , F 220, S 8, H Z 48090, I/A 1 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-50
Información de GUILLEN LABAT STEPHAN
Mostramos los datos de GUILLEN LABAT STEPHAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEN LABAT STEPHAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos