GUILLEN JEREZ ANTONIO LUIS
Informe ejecutivo de GUILLEN JEREZ ANTONIO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUILLEN JEREZ ANTONIO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAHARA HOME OBRAS Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 30/08/2024 | |
ZAHARA HOME OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 30/08/2024 | |
AVANT PLUS INVESTMENTS SL | Socio Unico | 04/04/2022 | |
AVANT PLUS INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 04/04/2022 | |
PROMOCIONES LA FLORIDA OCCIDENTALES SL | Administrador Unico | 07/04/2021 | |
PLANIFICACIONES URBANISTICAS MARISMAS DE ODIEL SL | Administrador Unico | 20/11/2018 | |
ACCION CONSTRUCTORA CERTIFICADA SL | Socio Unico | 10/01/2018 | |
ACCION CONSTRUCTORA CERTIFICADA SL | Administrador Unico | 10/01/2018 | |
MIZAR ESTUDIOS TECNICOS SL | Administrador Unico | 11/08/2011 |
VINCULACIONES DE GUILLEN JEREZ ANTONIO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEN JEREZ ANTONIO LUIS
Empresa: ZAHARA HOME OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Guillen Jerez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830605, I/A 1 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: ZAHARA HOME OBRAS Y SERVICIOS SL
Socio Único
- Guillen Jerez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830605, I/A 1 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: SLOTIC SL
Administrador Unico
- Guillen Jerez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17559 , F 3, S 8, H M 301863, I/A 3 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: SLOTIC SL
Administrador Unico
- Guillen Jerez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17559 , F 3, S 8, H M 301863, I/A 2 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: AVANT PLUS INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Guillen Jerez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43318 , F 192, S 8, H M 765302, I/A 1 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
Empresa: AVANT PLUS INVESTMENTS SL
Socio Único
- Guillen Jerez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43318 , F 192, S 8, H M 765302, I/A 1 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
Administrador Unico
- Guillen Jerez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41717 , F 170, S 8, H M 738961, I/A 1 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Administrador Unico
- Guillen Jerez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38373 , F 156, S 8, H M 682744, I/A 1 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Empresa: ACCION CONSTRUCTORA CERTIFICADA SL
Administrador Unico
- Guillen Jerez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36972 , F 200, S 8, H M 660869, I/A 1 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Empresa: ACCION CONSTRUCTORA CERTIFICADA SL
Socio Único
- Guillen Jerez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36972 , F 200, S 8, H M 660869, I/A 1 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
VER MAS ACTOS
Información de GUILLEN JEREZ ANTONIO LUIS
Mostramos los datos de GUILLEN JEREZ ANTONIO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEN JEREZ ANTONIO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos