GUILLEN CARRANZA PEDRO
Informe ejecutivo de GUILLEN CARRANZA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUILLEN CARRANZA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE MARKETING HUB SL | Administrador Solidario | 14/03/2019 |
VINCULACIONES DE GUILLEN CARRANZA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEN CARRANZA PEDRO
Empresa: THE MARKETING HUB SL
Administrador Solidario
- Guillen Carranza Pedro
- Tello Soto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35586 , F 217, S 8, H M 639589, I/A 3 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Empresa: THE MARKETING HUB SL
Administrador Unico
- Guillen Carranza Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35586 , F 217, S 8, H M 639589, I/A 3 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Empresa: THE MARKETING HUB SL
Administrador Unico
- Guillen Carranza Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35586 , F 216, S 8, H M 639589, I/A 2 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: THE MARKETING HUB SL
Nuevo Socio Único
- Guillen Carranza Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35586 , F 216, S 8, H M 639589, I/A 2 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: ONCHANNEL SL
Apoderado
- Guillen Carranza Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27662 , F 19, S 8, H M 498478, I/A 6 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-28
Empresa: NETPARTNERING ESPAÑA SL
Apoderado
- Guillen Carranza Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22215 , F 52, S 8, H M 396523, I/A 4 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-28
Empresa: NETPARTNERING ESPAÑA SL
Apoderado
- Guillen Carranza Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22215 , F 50, S 8, H M 396523, I/A 3 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
Empresa: ONCHANNEL SL
Apoderado
- Guillen Carranza Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27662 , F 16, S 8, H M 498478, I/A 4 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
Empresa: ONCHANNEL SL
Apoderado
- Guillen Carranza Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27662 , F 16, S 8, H M 498478, I/A 3 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Información de GUILLEN CARRANZA PEDRO
Mostramos los datos de GUILLEN CARRANZA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEN CARRANZA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos