GUILLEN ALCAIDE JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de GUILLEN ALCAIDE JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUILLEN ALCAIDE JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHAKA TRADER SL | Administrador Unico | 11/07/2024 | |
SHAKA TRADER SL | Socio Unico | 11/07/2024 |
VINCULACIONES DE GUILLEN ALCAIDE JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEN ALCAIDE JUAN CARLOS
Empresa: SHAKA TRADER SL
Administrador Unico
- Guillen Alcaide Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183120, I/A 1 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-29
Empresa: SHAKA TRADER SL
Socio Único
- Guillen Alcaide Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183120, I/A 1 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-29
Empresa: JAGUI RENT A CAR SL
Apoderado Solidario
- Guillen Alcaide Juan Carlos
- Jaime Belmonte Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4864, L 3772, F 3, S 8, H MA108624, I/A 3 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-29
Empresa: AIRPORT PARKING SL
Administrador Solidario
- Guillen Alcaide Juan Carlos
- Jaime Belmonte Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140, L 1053, F 84, S 8, H MA 10068, I/A 16 (08/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-29
Empresa: JAGUI RENT A CAR SL
Apoderado Solidario
- Guillen Alcaide Juan Carlos
- Jaime Belmonte Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4864, L 3772, F 2, S 8, H MA108624, I/A 2 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-29
Información de GUILLEN ALCAIDE JUAN CARLOS
Mostramos los datos de GUILLEN ALCAIDE JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEN ALCAIDE JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos