GUILLEM GISBERT ERNESTO
Informe ejecutivo de GUILLEM GISBERT ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUILLEM GISBERT ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS FRANCISCO GUILLEM SL | Apoderado Solidario | 24/11/2015 | 16/03/2017 |
INDUSTRIAS FRANCISCO GUILLEM SL | Apoderado Mancomunado | 24/11/2015 | 16/03/2017 |
INDUSTRIAS FRANCISCO GUILLEM SL | Consejero | 23/11/2015 | 14/03/2017 |
INDUSTRIAS FRANCISCO GUILLEM SL | Apoderado | 24/11/2015 |
VINCULACIONES DE GUILLEM GISBERT ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEM GISBERT ERNESTO
Empresa: INDUSTRIAS FRANCISCO GUILLEM SL
Apoderado Mancomunado
- Guillem Gisbert Ernesto
Apoderado Solidario
- Guillem Gisbert Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3902 , F 26, S 8, H A 12902, I/A 15 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-03
Empresa: INDUSTRIAS FRANCISCO GUILLEM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3902 , F 26, S 8, H A 12902, I/A 14 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-03
Empresa: INDUSTRIAS FRANCISCO GUILLEM SL
Apoderado Mancomunado
- Guillem Aznar Elena
- Guillem Gisbert Ernesto
- Guillem Verdu Eduardo
- Petit Vilaro Carlos
- Tapia Soler Teresa
Apoderado Solidario
- Guillem Aznar Elena
- Guillem Gisbert Ernesto
- Guillem Verdu Eduardo
- Petit Vilaro Carlos
- Tapia Soler Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 158, S 8, H A 12902, I/A 13 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-03
Empresa: INDUSTRIAS FRANCISCO GUILLEM SL
Apoderado
- Gisbert Valls Maria Dolores
- Guillem Gisbert Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 158, S 8, H A 12902, I/A 13 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-03
Empresa: INDUSTRIAS FRANCISCO GUILLEM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 158, S 8, H A 12902, I/A 12 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-03
Información de GUILLEM GISBERT ERNESTO
Mostramos los datos de GUILLEM GISBERT ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEM GISBERT ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos