GUILERA NAVARRO ELENA
Informe ejecutivo de GUILERA NAVARRO ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUILERA NAVARRO ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEIM UNITS SL | Administrador Unico | 26/07/2024 | |
BM POLYMERS SL | Apoderado Solidario | 10/07/2020 | |
BM POLYMERS SL | Apoderado Solidario | 18/12/2019 | |
CROMOGENIA UNITS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/04/2019 | |
CROMOGENIA UNITS SA | Apoderado | 14/03/2018 | |
CROMOGENIA UNITS SA | Consejero | 19/07/2017 | |
CROMOGENIA UNITS SA | Vicesecret. | 02/08/2012 | |
CROMOGENIA UNITS SA | Consejero | 02/08/2012 | |
MARLET QUIMICA SL | Administrador Solidario | 23/05/2011 | |
PATRIMONIO MAGUI SL | Administrador Solidario | 16/01/2009 |
VINCULACIONES DE GUILERA NAVARRO ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILERA NAVARRO ELENA
Empresa: HEIM UNITS SL
Administrador Unico
- Guilera Navarro Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 619415, I/A 1 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-08
Empresa: CROMOGENIA UNITS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cabestany Ferre Alex
- FREMA UNITS SL
- Guilera Navarro Elena
- MONTALEGRE SL
- Sant Pont Albert
Presidente
Vicesecret.
- Guilera Navarro Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10429, L 7710, F 94, S 8, H V 179681, I/A 16 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-46
Empresa: BM POLYMERS SL
Apoderado Solidario
- Cabestany Ferre Alex
- Cabestany Ferre Jose Carlos
- Guilera Navarro Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10408, L 7689, F 135, S 8, H V 179238, I/A 4 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-46
Empresa: BM POLYMERS SL
Apoderado Solidario
- Cabestany Ferre Alex
- Cabestany Ferre Jose Carlos
- Guilera Navarro Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10408, L 7689, F 133, S 8, H V 179238, I/A 3 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-46
Empresa: CROMOGENIA UNITS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabestany Ferre Alex
- Cabestany Ferre Jose Carlos
- Cabestany Illana Ramon
- Guilera Navarro Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10429, L 7710, F 91, S 8, H V 179681, I/A 9 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-46
Empresa: CROMOGENIA UNITS SA
Apoderado
- Guilera Navarro Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10429, L 7710, F 91, S 8, H V 179681, I/A 5 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-46
Empresa: CROMOGENIA UNITS SA
Consejero
- Cabestany Ferre Alex
- FREMA UNITS SL
- Guilera Navarro Elena
- MONTALEGRE SL
- Sant Pont Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42755 , F 27, S 8, H B 53074, I/A 120 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Empresa: CROMOGENIA UNITS SA
Consejero
- Cabestany Illana Ramon
- Guilera Navarro Elena
- GUIXA ENGINYERIA I CONSULTING SL
- MONTALEGRE SL
- Sant Pont Albert
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
- Guilera Navarro Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 82, S 8, H B 53074, I/A 99 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-08
Empresa: CROMOGENIA UNITS SA
Consejero
- Cabestany Illana Jose Luis
- Cabestany Illana Ramon
- Guilera Navarro Elena
- Guixa Arderiu Antonio
- Sant Pont Albert
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
- Guilera Navarro Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 82, S 8, H B 53074, I/A 99 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-08
Empresa: CROMOGENIA UNITS SA
Consejero
- Cabestany Illana Jose Luis
- Cabestany Illana Ramon
- Guilera Navarro Elena
- Guixa Arderiu Antonio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
- Guilera Navarro Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 81, S 8, H B 53074, I/A 95 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-08
VER MAS ACTOS
Información de GUILERA NAVARRO ELENA
Mostramos los datos de GUILERA NAVARRO ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILERA NAVARRO ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos