GUILABERT MIRALLES JOSE ENRIQUE
Informe ejecutivo de GUILABERT MIRALLES JOSE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GUILABERT MIRALLES JOSE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBYPAR 2002 SL | Administrador Unico | 11/07/2016 | |
GUILBERTIA SL | Apoderado Solidario | 25/02/2010 |
VINCULACIONES DE GUILABERT MIRALLES JOSE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILABERT MIRALLES JOSE ENRIQUE
Empresa: PROMOGUI SA
Administrador Solidario
- Guilabert Miralles Antonio Jose
- Guilabert Miralles Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 99, S 8, H A 22382, I/A 9 (02/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-03
Empresa: ULTISUR SA
Administrador Solidario
- Guilabert Miralles Antonio Jose
- Guilabert Miralles Jesus
- Guilabert Miralles Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 164, S 8, H A 887, I/A 6 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-03
Empresa: ALBYPAR 2002 SL
Administrador Unico
- Guilabert Miralles Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 201, S 8, H A 72341, I/A 6 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-03
Empresa: ALBYPAR 2002 SL
Administrador Mancomunado
- Guilabert Miralles Jose Enrique
- Quesada Mas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 201, S 8, H A 72341, I/A 6 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-03
Empresa: ALBYPAR 2002 SL
Administrador Mancomunado
- Guilabert Miralles Jose Enrique
- Quesada Mas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 200, S 8, H A 72341, I/A 5 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-03
Empresa: ALBYPAR 2002 SL
Administrador Mancomunado
- Agullo Piñol Pablo
- Guilabert Miralles Jesus
- Guilabert Miralles Jose Enrique
- Miralles Moll Jose Manuel
- Quesada Mas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 200, S 8, H A 72341, I/A 5 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-03
Administrador Mancomunado
- Guilabert Miralles Jesus
- Guilabert Miralles Jose Enrique
- Miralles Moll Jose Manuel
- Quesada Mas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 95, S 8, H A 76742, I/A 9 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-03
Administrador Mancomunado
- Guilabert Miralles Jose Enrique
- Manchon Belso Manuel
- Moscardo Pellicer Vicente
- Pardo Pascual Maria Del Carmen
- Pastor Cuevas Jose Rafael
- Quesada Mas Vicente
- Rodriguez Valero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 67, S 8, H A 55082, I/A 13 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-03
Administrador Unico
- Guilabert Miralles Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 212, S 8, H A 111676, I/A 3 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-03
Empresa: ULTISUR SA
Administrador Solidario
- Guilabert Miralles Antonio Jose
- Guilabert Miralles Jesus
- Guilabert Miralles Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 164, S 8, H A 887, I/A 5 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-03
VER MAS ACTOS
Información de GUILABERT MIRALLES JOSE ENRIQUE
Mostramos los datos de GUILABERT MIRALLES JOSE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILABERT MIRALLES JOSE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos