GUIJO MACIAS ANTONIO
Informe ejecutivo de GUIJO MACIAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUIJO MACIAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEVILLA CADIZ MAS TELECOM SL | Administrador Unico | 15/12/2017 | 10/05/2022 |
CATV CUERVO SRL | Administrador Solidario | 10/11/2010 | 16/03/2021 |
CATV CUERVO SRL | Administrador Unico | 08/06/2010 | 10/11/2010 |
VINCULACIONES DE GUIJO MACIAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIJO MACIAS ANTONIO
Empresa: SEVILLA CADIZ MAS TELECOM SL
Administrador Unico
- Guijo Macias Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6157 , F 102, S 8, H SE108633, I/A 3 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-41
Empresa: CATV CUERVO SRL
Administrador Solidario
- Arriaza Jimenez Francisca
- Guijo Macias Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5248 , F 45, S 8, H SE 86458, I/A 3 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-41
Empresa: SEVILLA CADIZ MAS TELECOM SL
Administrador Unico
- Guijo Macias Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6157 , F 101, S 8, H SE108633, I/A 2 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-41
Empresa: CATV CUERVO SRL
Administrador Solidario
- Arriaza Jimenez Francisca
- Guijo Macias Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5248 , F 44, S 8, H SE 86458, I/A 2 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-41
Empresa: CATV CUERVO SRL
Administrador Unico
- Guijo Macias Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5248 , F 44, S 8, H SE 86458, I/A 2 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-41
Empresa: CATV CUERVO SRL
Administrador Unico
- Guijo Macias Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5248 , F 41, S 8, H SE 86458, I/A 1 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Información de GUIJO MACIAS ANTONIO
Mostramos los datos de GUIJO MACIAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIJO MACIAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos