GUIJARRO PIQUE RUBEN
Informe ejecutivo de GUIJARRO PIQUE RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUIJARRO PIQUE RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUIJARRO PIQUE SL | Administrador Unico | 21/01/2016 |
VINCULACIONES DE GUIJARRO PIQUE RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIJARRO PIQUE RUBEN
Empresa: EXPANSION ECONOMICA Y FINANCIERA SL
Administrador Unico
- Guijarro Pique Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38905 , F 33, S 8, H M 691441, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Empresa: EXPANSION ECONOMICA Y FINANCIERA SL
Administrador Unico
- Guijarro Pique Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38905 , F 31, S 8, H M 691441, I/A 1 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-28
Empresa: GUIJARRO PIQUE SL
Administrador Unico
- Guijarro Pique Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34238 , F 198, S 8, H M 615927, I/A 1 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
Información de GUIJARRO PIQUE RUBEN
Mostramos los datos de GUIJARRO PIQUE RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIJARRO PIQUE RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos