GUIJARRO ORTEGO ANA
Informe ejecutivo de GUIJARRO ORTEGO ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GUIJARRO ORTEGO ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 04/05/2017 | 26/03/2021 |
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 04/05/2017 | 25/03/2021 |
TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 04/05/2017 | 22/03/2021 |
TELEINFORMATICA Y COMUNICACIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2016 | 19/07/2017 |
VINCULACIONES DE GUIJARRO ORTEGO ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIJARRO ORTEGO ANA
Empresa: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Guijarro Ortego Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29306 , F 132, S 8, H M 27862, I/A 549 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-28
Apoderado Solidario
- Guijarro Ortego Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41025 , F 167, S 8, H M 57321, I/A 422 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Guijarro Ortego Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40406 , F 19, S 8, H M 213180, I/A 592 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Empresa: TELEINFORMATICA Y COMUNICACIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guijarro Ortego Ana
- Mirabet Delgado Juan Francisco
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35619 , F 129, S 8, H M 27160, I/A 181 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-28
Empresa: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Guijarro Ortego Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29306 , F 74, S 8, H M 27862, I/A 443 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Guijarro Ortego Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35275 , F 144, S 8, H M 213180, I/A 481 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
Apoderado Solidario
- Guijarro Ortego Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34588 , F 122, S 8, H M 57321, I/A 316 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
Empresa: TELEINFORMATICA Y COMUNICACIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guijarro Ortego Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19140 , F 220, S 8, H M 27160, I/A 173 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Información de GUIJARRO ORTEGO ANA
Mostramos los datos de GUIJARRO ORTEGO ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIJARRO ORTEGO ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos