GUIJARRO MUÑOZ MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de GUIJARRO MUÑOZ MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GUIJARRO MUÑOZ MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JEDAEN FACILITY SL | Administrador Unico | 30/06/2021 | 22/04/2024 |
FLORES Y LOPEZ INSTALACIONES ELECTRICAS SL | Administrador Solidario | 05/06/2018 | 19/02/2019 |
YOUSHOW CREATIONS SL | Administrador Unico | 08/01/2016 | 22/04/2016 |
IMEXIN TRADE SL | Administrador Unico | 24/11/2014 | 15/09/2015 |
TRITECA PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION SL | Administrador Unico | 05/05/2014 | 08/10/2014 |
VINCULACIONES DE GUIJARRO MUÑOZ MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIJARRO MUÑOZ MARIA DEL PILAR
Empresa: JEDAEN FACILITY SL
Administrador Unico
- Guijarro Muñoz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41570 , F 23, S 8, H M 736475, I/A 3 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Empresa: JEDAEN FACILITY SL
Administrador Unico
- Guijarro Muñoz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41570 , F 23, S 8, H M 736475, I/A 2 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-28
Administrador Solidario
- Guijarro Muñoz Maria Del Pilar
- Lopez Vazquez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26995 , F 41, S 8, H M 486380, I/A 3 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
Administrador Solidario
- Guijarro Muñoz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26995 , F 41, S 8, H M 486380, I/A 2 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Empresa: YOUSHOW CREATIONS SL
Administrador Unico
- Guijarro Muñoz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32280 , F 185, S 8, H M 581006, I/A 3 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-28
Empresa: YOUSHOW CREATIONS SL
Administrador Unico
- Guijarro Muñoz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32280 , F 185, S 8, H M 581006, I/A 2 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Empresa: IMEXIN TRADE SL
Administrador Unico
- Guijarro Muñoz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31912 , F 151, S 8, H M 574323, I/A 3 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-28
Empresa: IMEXIN TRADE SL
Administrador Unico
- Guijarro Muñoz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31912 , F 151, S 8, H M 574323, I/A 2 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-28
Administrador Unico
- Guijarro Muñoz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32234 , F 193, S 8, H M 580178, I/A 2 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-28
Administrador Unico
- Guijarro Muñoz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32234 , F 191, S 8, H M 580178, I/A 1 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-28
Información de GUIJARRO MUÑOZ MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de GUIJARRO MUÑOZ MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIJARRO MUÑOZ MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos