GUIJARRO MARTIN MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GUIJARRO MARTIN MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUIJARRO MARTIN MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIGUEL ANGEL GUIJARRO MARTIN SL | Administrador Unico | 03/08/2021 | |
MIGUEL ANGEL GUIJARRO MARTIN SL | Socio Unico | 03/08/2021 | |
TABERNA LA IRLANDESA DE CONSOLACION SL | Apoderado | 07/11/2016 | |
VARDA49 SL | Administrador Solidario | 04/10/2011 |
VINCULACIONES DE GUIJARRO MARTIN MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIJARRO MARTIN MIGUEL ANGEL
Empresa: MIGUEL ANGEL GUIJARRO MARTIN SL
Administrador Unico
- Guijarro Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7091 , F 105, S 8, H SE131311, I/A 1 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-41
Empresa: MIGUEL ANGEL GUIJARRO MARTIN SL
Socio Único
- Guijarro Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7091 , F 105, S 8, H SE131311, I/A 1 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-41
Apoderado
- Guijarro Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6269 , F 115, S 8, H SE111322, I/A 2 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-41
Administrador Unico
- Guijarro Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5543 , F 89, S 8, H SE 93623, I/A 4 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-41
Administrador Unico
- Guijarro Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5543 , F 87, S 8, H SE 93623, I/A 1 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-41
Empresa: VARDA49 SL
Administrador Solidario
- Guijarro Martin Miguel Angel
- Vigueras Torres Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5181 , F 201, S 8, H SE 84880, I/A 2 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-41
Información de GUIJARRO MARTIN MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GUIJARRO MARTIN MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIJARRO MARTIN MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos