GUIJARRO-FAYARD MASSARD HIKARUS-DANIEL
Informe ejecutivo de GUIJARRO-FAYARD MASSARD HIKARUS-DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUIJARRO-FAYARD MASSARD HIKARUS-DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORES ECONOMICOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 29/04/2022 | |
JEKIFF ARQUITECTOS SL | Administrador Mancomunado | 20/12/2021 | |
SALONES CARMI SL | Administrador Mancomunado | 17/12/2021 |
VINCULACIONES DE GUIJARRO-FAYARD MASSARD HIKARUS-DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIJARRO-FAYARD MASSARD HIKARUS-DANIEL
Empresa: GABINETE DE CONSULTORIA INTEGRAL SL
Liquidador Solidario
- Guijarro Fayard Javier
- Guijarro-fayard Massard Hikarus-daniel
- Jimenez Jimenez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14809 , F 165, S 8, H M 246207, I/A 4 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Empresa: GABINETE DE CONSULTORIA INTEGRAL SL
Administrador Mancomunado
- Guijarro Fayard Javier
- Guijarro-fayard Massard Hikarus-daniel
- Jimenez Jimenez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14809 , F 165, S 8, H M 246207, I/A 4 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Empresa: ASESORES ECONOMICOS INMOBILIARIOS SL
Socio Único
- Guijarro-fayard Massard Hikarus-daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8412 , F 118, S 8, H M 135547, I/A 14 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Empresa: ASESORES ECONOMICOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Guijarro-fayard Massard Hikarus-daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8412 , F 116, S 8, H M 135547, I/A 12 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Empresa: JEKIFF ARQUITECTOS SL
Administrador Mancomunado
- Guijarro Fayard Javier
- Guijarro-fayard Massard Hikarus-daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23014 , F 125, S 8, H M 412301, I/A 5 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Empresa: GABINETE DE CONSULTORIA INTEGRAL SL
Administrador Mancomunado
- Guijarro Fayard Javier
- Guijarro-fayard Massard Hikarus-daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14809 , F 165, S 8, H M 246207, I/A 3 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Empresa: SALONES CARMI SL
Administrador Mancomunado
- Guijarro Fayard Javier
- Guijarro-fayard Massard Hikarus-daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19696 , F 178, S 8, H M 346536, I/A 5 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Información de GUIJARRO-FAYARD MASSARD HIKARUS-DANIEL
Mostramos los datos de GUIJARRO-FAYARD MASSARD HIKARUS-DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIJARRO-FAYARD MASSARD HIKARUS-DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos