GUIJARRO CASTRO ANGEL
Informe ejecutivo de GUIJARRO CASTRO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUIJARRO CASTRO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISOLUX INGENIERIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2011 |
VINCULACIONES DE GUIJARRO CASTRO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIJARRO CASTRO ANGEL
Consejero
- Guijarro Castro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3960 , F 95, S 8, H BI 3520,A , I/ 45 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-48
Empresa: FELGUERA I H I SA
Representante
- Guijarro Castro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21691 , F 205, S 8, H M 84193, I/A 115 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-28
Empresa: FELGUERA I H I SA
Representante
- Floriano Fernandez Pedro
- Guijarro Castro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21691 , F 204, S 8, H M 84193, I/A 109 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3960 , F 93, S 8, H BI 3520,A , I/ 40 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-48
Empresa: ISOLUX INGENIERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guijarro Castro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28798 , F 19, S 8, H M 392783, I/A 140 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-28
Información de GUIJARRO CASTRO ANGEL
Mostramos los datos de GUIJARRO CASTRO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIJARRO CASTRO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos