GUIBELALDE IÑURRITEGUI JUAN JOSE
Informe ejecutivo de GUIBELALDE IÑURRITEGUI JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE GUIBELALDE IÑURRITEGUI JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADE CAPITAL SODICAL S.C.R. SA | Consejero | 03/12/2012 | 11/05/2016 |
ADE GESTION SODICAL S.G.E.I.C. SA | Consejero | 15/09/2014 | 10/05/2016 |
CAMPOQUESOS SL | Presidente | 09/02/2016 | |
CAMPOQUESOS SL | Consejero | 09/02/2016 | |
CAMPOFRIO FOOD GROUP SA | Consejero | 30/12/2008 | 16/09/2014 |
CAMPOFRIO FOOD GROUP SA | M.Comit.Aud | 30/12/2008 | 16/09/2014 |
JAMONES BURGALESES SA | Presidente | 17/08/2011 | |
JAMONES BURGALESES SA | Consejero | 17/08/2011 | |
CAMPOFRIO FOOD GROUP SA | Pte.Comit.Au | 30/12/2008 | 24/03/2011 |
PARTICIPACION ECOLOGICA SA | Consejero | 20/01/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GUIBELALDE IÑURRITEGUI JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIBELALDE IÑURRITEGUI JUAN JOSE
Empresa: ADE CAPITAL SODICAL S.C.R. SA
Consejero
- Guibelalde Iñurritegui Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 27, S 8, H VA 1027, I/A 95 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-47
Empresa: ADE GESTION SODICAL S.G.E.I.C. SA
Consejero
- Guibelalde Iñurritegui Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 67, S 8, H VA 20739, I/A 23 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-47
Empresa: CAMPOQUESOS SL
Consejero
- Bruno Combe
- Guibelalde Iñurritegui Juan Jose
- Nuñez Salvador Pedro
- Patrick Maitre
Presidente
- Guibelalde Iñurritegui Juan Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023 , F 28, S 8, H M 19834, I/A 3 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Empresa: CAMPOFRIO FOOD GROUP SA
Consejero
- De La Dehesa Romero Guillermo
- Guibelalde Iñurritegui Juan Jose
- Luter Iv Joseph Williamson
- Petrides Yiannis
- Serrano Martin Luis
- Sharpe Ii Robert Alair
M.Comit.Aud
- De La Dehesa Romero Guillermo
- Guibelalde Iñurritegui Juan Jose
- Serrano Martin Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27341 , F 38, S 8, H M 6204, I/A 237 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-28
Empresa: ADE GESTION SODICAL S.G.E.C.R. SA
Consejero
- Guibelalde Iñurritegui Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 64, S 8, H VA 20739, I/A 15 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-47
Empresa: CAMPOFRIO FOOD GROUP SA
M.Comit.Aud
- De La Dehesa Romero Guillermo
- Guibelalde Iñurritegui Juan Jose
- Serrano Martin Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27341 , F 28, S 8, H M 6204, I/A 222 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Consejero
- Agencia De Innovacion Financiacion E Internacional
- CORPORACION EMPRESARIAL ONCE SA
- GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA
- Guibelalde Iñurritegui Juan Jose
- IBERDROLA SA
- PASTAS LA CAROLINA SL
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 21, S 8, H VA 1027, I/A 80 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-47
Consejero
- Agencia De Inversiones Y Servicios De Castilla Y L
- CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS
- CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA
- CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA
- Caja De Ahorros Y Monte De Piedad Del Circulo Cato
- CORPORACION EMPRESARIAL ONCE SA
- GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA
- Guibelalde Iñurritegui Juan Jose
- IBERDROLA SA
- PASTAS LA CAROLINA SL
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 21, S 8, H VA 1027, I/A 80 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-47
Empresa: JAMONES BURGALESES SA
Consejero
Presidente
- Guibelalde Iñurritegui Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 609, L 400, F 102, S 8, H BU 6486, I/A 29 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-09
Empresa: CAMPOFRIO FOOD GROUP SA
Pte.Comit.Au
- Guibelalde Iñurritegui Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27341 , F 6, S 8, H M 6204, I/A 207 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
VER MAS ACTOS
Información de GUIBELALDE IÑURRITEGUI JUAN JOSE
Mostramos los datos de GUIBELALDE IÑURRITEGUI JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIBELALDE IÑURRITEGUI JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos