GUETIN ALEXIS
Informe ejecutivo de GUETIN ALEXIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUETIN ALEXIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEGUNDAVERA RETAIL SL | Apoderado Solidario | 28/05/2024 | |
PROUDREED SPAIN SL | Apoderado | 22/03/2024 | |
MCORE PROPERTIES IBERIA SL | Apoderado | 20/09/2023 | |
MCORE PROPERTIES IBERIA SL | Apoderado | 08/09/2023 | |
ALBACETE RETAIL SL | Apoderado | 04/09/2023 | |
ALBACETE RETAIL SL | Apoderado | 10/08/2023 | |
MCORE MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado | 09/08/2023 | |
PRIMAVERA RETAIL SL | Apoderado | 09/08/2023 | |
PROUDREED SPAIN SL | Apoderado | 03/08/2023 | |
PRIMAVERA RETAIL SL | Apoderado | 10/03/2023 |
VINCULACIONES DE GUETIN ALEXIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUETIN ALEXIS
Empresa: SEGUNDAVERA RETAIL SL
Apoderado Solidario
- Guetin Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 805909, I/A 7 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: SEGUNDAVERA RETAIL SL
Apoderado Solidario
- Guetin Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 805909, I/A 6 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: PROUDREED SPAIN SL
Apoderado
- Guetin Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44282 , F 204, S 8, H M 780600, I/A 7 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-28
Empresa: MCORE PROPERTIES IBERIA SL
Apoderado
- Guetin Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45663 , F 193, S 8, H M 802906, I/A 5 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-28
Empresa: MCORE PROPERTIES IBERIA SL
Apoderado
- Guetin Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45663 , F 192, S 8, H M 802906, I/A 3 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-28
Empresa: ALBACETE RETAIL SL
Apoderado
- Guetin Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45421 , F 63, S 8, H M 798968, I/A 5 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-28
Empresa: ALBACETE RETAIL SL
Apoderado
- Guetin Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45421 , F 62, S 8, H M 798968, I/A 2 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Empresa: PROUDREED SPAIN MANAGEMENT SL
Apoderado
- Guetin Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44336 , F 5, S 8, H M 781461, I/A 6 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Empresa: PROUDREED SPAIN MANAGEMENT SL
Apoderado
- Guetin Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44336 , F 4, S 8, H M 781461, I/A 4 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Empresa: PRIMAVERA RETAIL SL
Apoderado
- Guetin Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44282 , F 216, S 8, H M 780601, I/A 8 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
VER MAS ACTOS
Información de GUETIN ALEXIS
Mostramos los datos de GUETIN ALEXIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUETIN ALEXIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos