GUERSI LLABRES ROSA MARIA
Informe ejecutivo de GUERSI LLABRES ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUERSI LLABRES ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCARAVANERAS PROMOCIONES CANARIAS SL | Administrador Unico | 22/02/2010 |
VINCULACIONES DE GUERSI LLABRES ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERSI LLABRES ROSA MARIA
Empresa: SELECTINVEST CANARIAS SL
Administrador Unico
- Guersi Llabres Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 224, S 8, H GC 16557, I/A 9 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-35
Administrador Unico
- Guersi Llabres Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1434 , F 93, S 8, H GC 21348, I/A 4 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-35
Empresa: SELECTINVEST CANARIAS SL
Administrador Unico
- Guersi Llabres Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 224, S 8, H GC 16557, I/A 8 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-35
Empresa: SELECTINVEST CANARIAS SL
Administrador Unico
- Guersi Llabres Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 31, S 8, H GC 16557, I/A 7 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-35
Información de GUERSI LLABRES ROSA MARIA
Mostramos los datos de GUERSI LLABRES ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERSI LLABRES ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos