GUERRERO ROLDAN MARIA JOSE
Informe ejecutivo de GUERRERO ROLDAN MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUERRERO ROLDAN MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GA MEDICINE SL | Administrador Solidario | 03/06/2019 |
VINCULACIONES DE GUERRERO ROLDAN MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO ROLDAN MARIA JOSE
Empresa: CLINICA GUERRERO ARENCIBIA SL
Liquidador Solidario
- Arencibia Perez Ney
- Guerrero Roldan Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2699 , F 102, S 8, H CO 40558, I/A 2 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-14
Empresa: CLINICA GUERRERO ARENCIBIA SL
Administrador Solidario
- Arencibia Perez Ney
- Gomez Alcantara Rafael Manuel
- Guerrero Roldan Maria Jose
- Guerrero Roldan Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2699 , F 102, S 8, H CO 40558, I/A 2 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-14
Empresa: CLINICA GUERRERO ARENCIBIA SL
Administrador Solidario
- Arencibia Perez Ney
- Gomez Alcantara Rafael Manuel
- Guerrero Roldan Maria Jose
- Guerrero Roldan Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2699 , F 101, S 8, H CO 40558, I/A 1 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-14
Empresa: CLINICA ESTETICA ARENCIBIA SL
Administrador Solidario
- Guerrero Roldan Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2886 , F 21, S 8, H SS 41410, I/A 2 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-20
Información de GUERRERO ROLDAN MARIA JOSE
Mostramos los datos de GUERRERO ROLDAN MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO ROLDAN MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos