GUERRERO RODRIGUEZ PABLO
Informe ejecutivo de GUERRERO RODRIGUEZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GUERRERO RODRIGUEZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOCCIDENTAL SL | Administrador Unico | 18/10/2010 |
VINCULACIONES DE GUERRERO RODRIGUEZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO RODRIGUEZ PABLO
Empresa: MAPELNO SA
Administrador Unico
- Guerrero Rodriguez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785, L 785, F 45, S 8, H PO 4240, I/A 8 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-36
Empresa: MAPELNO SA
Administrador Unico
- Guerrero Rodriguez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785, L 785, F 45, S 8, H PO 4240, I/A 7 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-36
Empresa: PUERTAS Y PERSIANAS GUERRERO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 853, L 588, F 167, S 8, H SE 11079, I/A 12 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-41
Empresa: VENTSEVI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3142 , F 13, S 8, H SE 41988, I/A 3 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-41
Empresa: ECOCCIDENTAL SL
Administrador Unico
- Guerrero Rodriguez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5289 , F 161, S 8, H SE 87482, I/A 1 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-41
Información de GUERRERO RODRIGUEZ PABLO
Mostramos los datos de GUERRERO RODRIGUEZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO RODRIGUEZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos