GUERRERO PERAMOS RAMON MARIA
Informe ejecutivo de GUERRERO PERAMOS RAMON MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUERRERO PERAMOS RAMON MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RYGABOGADOS BENALMADENA SLP | Administrador Unico | 25/05/2022 | |
RYGABOGADOS BENALMADENA SLP | Soc.Prof. | 01/02/2016 |
VINCULACIONES DE GUERRERO PERAMOS RAMON MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO PERAMOS RAMON MARIA
Empresa: RYGABOGADOS BENALMADENA SLP
Administrador Unico
- Guerrero Peramos Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478, L 4385, F 60, S 8, H MA132113, I/A 2 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-29
Empresa: RYGABOGADOS BENALMADENA SLP
Administrador Solidario
- Guerrero Peramos Ramon Maria
- Rambla Ramirez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478, L 4385, F 60, S 8, H MA132113, I/A 2 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-29
Empresa: RAMBLA & GUERRERO ABOGADOS SCP
Liquidador Solidario
- Guerrero Peramos Ramon Maria
- Rambla Ramirez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4781, L 3689, F 22, S 8, H MA105869, I/A 2 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-29
Empresa: RAMBLA & GUERRERO ABOGADOS SCP
Administrador Solidario
- Guerrero Peramos Ramon Maria
- Rambla Ramirez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4781, L 3689, F 22, S 8, H MA105869, I/A 2 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-29
Empresa: RYGABOGADOS BENALMADENA SLP
Administrador Solidario
- Guerrero Peramos Ramon Maria
- Rambla Ramirez Juan
Soc.Prof.
- Guerrero Peramos Ramon Maria
- Rambla Ramirez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478, L 4385, F 59, S 8, H MA132113, I/A 1 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-29
Empresa: RAMBLA & GUERRERO ABOGADOS SCP
Administrador Solidario
- Guerrero Peramos Ramon Maria
- Rambla Ramirez Juan
Soc.Prof.
- Guerrero Peramos Ramon Maria
- Rambla Ramirez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4781, L 3689, F 21, S 8, H MA105869, I/A 1 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-29
Información de GUERRERO PERAMOS RAMON MARIA
Mostramos los datos de GUERRERO PERAMOS RAMON MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO PERAMOS RAMON MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos