GUERRERO PAREDES FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GUERRERO PAREDES FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUERRERO PAREDES FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CISNEROS Y CABAÑAS INVERSIONES SL | Administrador Unico | 01/10/2021 | |
IBEXPO GESTION Y ORGANIZACION SL | Socio Unico | 21/03/2013 | |
IBEXPO GESTION Y ORGANIZACION SL | Administrador Unico | 21/03/2013 | |
GESTION Y ORGANIZACION GLOBAL SL | Socio Unico | 20/03/2013 | |
GESTION Y ORGANIZACION GLOBAL SL | Administrador Unico | 20/03/2013 |
VINCULACIONES DE GUERRERO PAREDES FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO PAREDES FRANCISCO JAVIER
Empresa: CISNEROS Y CABAÑAS INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Guerrero Paredes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34964 , F 34, S 8, H M 628829, I/A 3 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-28
Empresa: JMT GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- Guerrero Paredes Francisco Javier
- Mekid Bahlouli Mohammed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38097 , F 1, S 8, H M 678085, I/A 2 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Empresa: JMT GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- Guerrero Paredes Francisco Javier
- Mekid Bahlouli Mohammed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38097 , F 1, S 8, H M 678085, I/A 1 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-28
Empresa: IBEXPO GESTION Y ORGANIZACION SL
Administrador Unico
- Guerrero Paredes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 51, S 8, H BA 24673, I/A 1 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-06
Empresa: IBEXPO GESTION Y ORGANIZACION SL
Socio Único
- Guerrero Paredes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 51, S 8, H BA 24673, I/A 1 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-06
Empresa: GESTION Y ORGANIZACION GLOBAL SL
Administrador Unico
- Guerrero Paredes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 41, S 8, H BA 24671, I/A 1 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-06
Empresa: GESTION Y ORGANIZACION GLOBAL SL
Socio Único
- Guerrero Paredes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 41, S 8, H BA 24671, I/A 1 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-06
Información de GUERRERO PAREDES FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GUERRERO PAREDES FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO PAREDES FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos