GUERRERO MORENO ANTONIO
Informe ejecutivo de GUERRERO MORENO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUERRERO MORENO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLIMATROL SA | Apoderado Solidario | 28/10/2019 | |
ANTONIO GUERRERO E HIJOS SL | Administrador Unico | 09/01/2015 |
VINCULACIONES DE GUERRERO MORENO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO MORENO ANTONIO
Empresa: LOS PINITOS G. TRUCK SL
Apoderado
- Guerrero Moreno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 4943, F 179, S 8, H MA161124, I/A 4 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-29
Empresa: LOS PINITOS G. TRUCK SL
Apoderado
- Guerrero Moreno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 4943, F 178, S 8, H MA161124, I/A 2 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-29
Empresa: CLIMATROL SA
Apoderado Solidario
- Guerrero Moreno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38877 , F 9, S 8, H B 24796, I/A 75 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-08
Empresa: ANTONIO GUERRERO E HIJOS SL
Administrador Unico
- Guerrero Moreno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5356, L 4263, F 103, S 8, H MA126262, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-29
Empresa: TRANSPORTES LANTISCAL SL
Apoderado
- Guerrero Moreno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 223, S 8, H CA 13415, I/A 3 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-11
Información de GUERRERO MORENO ANTONIO
Mostramos los datos de GUERRERO MORENO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO MORENO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos