GUERRERO MONTESINOS CARIDAD
Informe ejecutivo de GUERRERO MONTESINOS CARIDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUERRERO MONTESINOS CARIDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERPISTA SA | Apoderado Mancomunado | 08/02/2023 | |
SERPISTA SA | Apoderado Mancomunado | 12/02/2021 | |
SERPISTA SA | Apoderado Mancomunado | 14/02/2020 | |
SERPISTA SA | Apoderado | 01/03/2019 | |
SERPISTA SA | Apoderado | 17/05/2018 | |
SERPISTA SA | Apoderado Mancomunado | 28/12/2016 | |
SERPISTA SA | Apoderado Mancomunado | 03/12/2015 | |
MONCOBRA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/11/2015 | |
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA | Apoderado | 23/11/2015 |
VINCULACIONES DE GUERRERO MONTESINOS CARIDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO MONTESINOS CARIDAD
Empresa: SERPISTA SA
Apoderado Mancomunado
- Guerrero Montesinos Caridad
- Mitxelena Sanchez Eneko
- Moraleda Gil Eduardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35099 , F 186, S 8, H M 357106, I/A 69 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Empresa: SERPISTA SA
Apoderado Mancomunado
- Collados Pascual Victor
- Guerrero Montesinos Caridad
- Moraleda Gil Eduardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35099 , F 184, S 8, H M 357106, I/A 63 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-28
Empresa: SERPISTA SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Garcia Jose Antonio
- Guerrero Montesinos Caridad
- Marin Elena-madalina
- Moraleda Gil Eduardo Antonio
- Pecino San Jorge Maria Remedios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35099 , F 181, S 8, H M 357106, I/A 57 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
Empresa: SERPISTA SA
Apoderado
- Fernandez Garcia Jose Antonio
- Guerrero Montesinos Caridad
- Moraleda Gil Eduardo Antonio
- Sanchez Leal Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35099 , F 180, S 8, H M 357106, I/A 52 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-28
Empresa: SERPISTA SA
Apoderado
- Guerrero Montesinos Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35099 , F 178, S 8, H M 357106, I/A 45 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Empresa: SERPISTA SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Garcia Jose Antonio
- Guerrero Montesinos Caridad
- Linares Alvarez Africa Vanesa
- Moraleda Gil Eduardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20214 , F 225, S 8, H M 357106, I/A 41 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-28
Empresa: SERPISTA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20214 , F 224, S 8, H M 357106, I/A 35 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-28
Empresa: SERPISTA SA
Apoderado Mancomunado
- Guerrero Montesinos Caridad
- Moraleda Gil Eduardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20214 , F 223, S 8, H M 357106, I/A 34 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-28
Empresa: MONCOBRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guerrero Montesinos Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25189 , F 87, S 8, H M 96796, I/A 385 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Empresa: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA
Apoderado
- Guerrero Montesinos Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30330 , F 136, S 8, H M 59261, I/A 599 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28
Información de GUERRERO MONTESINOS CARIDAD
Mostramos los datos de GUERRERO MONTESINOS CARIDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO MONTESINOS CARIDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos