GUERRERO MARTINEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de GUERRERO MARTINEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUERRERO MARTINEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAMAS 2016 ALICANTE CENTRO SL | Administrador Unico | 18/04/2016 | 17/10/2016 |
TRABAJADORES DEL PALAS SL | Administrador Mancomunado | 17/12/2013 | 26/08/2014 |
TRABAJADORES DEL PALAS SL | Mie.Cons.Rec | 17/12/2013 |
VINCULACIONES DE GUERRERO MARTINEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO MARTINEZ FRANCISCO
Empresa: DAMAS 2016 ALICANTE CENTRO SL
Administrador Unico
- Guerrero Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3938 , F 223, S 8, H A 149668, I/A 2 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-03
Empresa: DAMAS 2016 ALICANTE CENTRO SL
Administrador Unico
- Guerrero Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3938 , F 222, S 8, H A 149668, I/A 1 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-03
Empresa: TRABAJADORES DEL PALAS SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Blanco Nicolas
- Guerrero Martinez Francisco
- Guerrero Martinez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3736 , F 152, S 8, H A 137776, I/A 2 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-03
Administrador Mancomunado
- Gomez Blanco Nicolas
- Guerrero Martinez Francisco
- Guerrero Martinez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3736 , F 151, S 8, H A 137776, I/A 1 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-03
Mie.Cons.Rec
- Gomez Blanco Nicolas
- Guerrero Martinez Francisco
- Guerrero Martinez Jose
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3736 , F 151, S 8, H A 137776, I/A 1 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-03
Información de GUERRERO MARTINEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de GUERRERO MARTINEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO MARTINEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos