GUERRERO MALDONADO MANUEL
Informe ejecutivo de GUERRERO MALDONADO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUERRERO MALDONADO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GO FIT LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY SA | Consejero | 04/09/2024 | |
AECON INVESTMENTS SL | Administrador Mancomunado | 19/08/2024 | |
ARRAIGO MIDCO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2024 | |
PROMOCIONES IONMEL SL | Representante | 28/07/2023 | |
NETUN SOLUTIONS SL | Consejero | 12/07/2023 | |
AVANZARE INNOVACION TECNOLOGICA SL | Consejero | 16/03/2023 | |
QHOMES CARTERA SL | Presidente | 26/10/2022 | |
QHOMES CARTERA SL | Apoderado Solidario | 26/10/2022 | |
QHOMES CARTERA SL | Consejero | 26/10/2022 | |
RAUL PEREZ CIA. DE VINOS SL | Secretario | 06/06/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GUERRERO MALDONADO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO MALDONADO MANUEL
Consejero
- Guerrero Maldonado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 383290, I/A 59 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Empresa: AECON INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Guerrero Maldonado Manuel
- Marcos Caño Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 629468, I/A 7 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-28
Empresa: ARRAIGO MIDCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Conti Walli Carlos
- Guerrero Maldonado Manuel
- Marcos Caño Jesus
- Pique Pijuan Roger
- Resa Ramos Ramon Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 805921, I/A 11 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: PROMOCIONES IONMEL SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Guerrero Maldonado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45540 , F 127, S 8, H M 800969, I/A 1 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: NETUN SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ambit Lemus Raul
- Costas Otero Jorge Juan
- Goyanes Rivero Emilio Juan
- Guerrero Maldonado Manuel
- Soto Palacios Juan Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4453, L 4453, F 155, S 8, H PO 60092, I/A 13 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-36
Empresa: AVANZARE INNOVACION TECNOLOGICA SL
Consejero
- Benguria Aguirreche Diego
- Doncel Sancho Rodrigo
- Escandon Garcia Daniel
- Guerrero Maldonado Manuel
- THALLIUM TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 829 , F 109, S 8, H LO 9552, I/A 18 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-26
Empresa: QHOMES CARTERA SL
Apoderado Solidario
- Ambit Lemus Raul
- De La Fuente Garcia Carlos
- De La Fuente Garcia Fernando
- Guerrero Maldonado Manuel
Consejero
- Ambit Lemus Raul
- De La Fuente Garcia Carlos
- De La Fuente Garcia Fernando
- Guerrero Maldonado Manuel
- Riberas Mera Juan Maria
Presidente
- Guerrero Maldonado Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44106 , F 131, S 8, H M 777911, I/A 1 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Empresa: RAUL PEREZ CIA. DE VINOS SL
Apoderado Solidario
Consejero
- Ambit Lemus Raul
- Garcia Iglesias Soto Lorenzo Alfredo
- Guerrero Maldonado Manuel
- Perez Pereira Raul
Presidente
Secretario
- Guerrero Maldonado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4214, L 4214, F 53, S 8, H PO 62614, I/A D1 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-36
Empresa: BARCLAYS BANK P L C
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Adalid Luca De Tena Antonio
- Albir Vargas Fernando
- Alfaro De La Herran Fernando
- Alvarez Sanchez Daniel
- Carvell Paul Andrew
- Cavalle Aguilar Joan
- De Gorgolas Martin De Los Reyes Rocio
- De Miguel Lopez Jorge
- De Tord Herrero Manuel
- Delso Delso Jose Luis
- Donaire Delclaux Gonzalo
- Donaire Delclaux Gonzalo
- Echanove Camiña Francisco De Borja
- Escobar Gonzalez Santos-francisco
- Fernandez De Troconiz Robles Francisco De Borja
- Fernandez Garcia Javier Miguel
- Fuster Alcomacid Jesus Luis
- Garcia Remesal Patricia
- Garcia Remesal Patricia
- Gonzalez Calvillo Jose Luis
- Jimenez Galan Beatriz
- Lafuente Gonzalez De Suso Antonio
- Ley Pinto Alejandro Maria
- Lopez Chacarra Quintana Eugenio
- Lozano Del Cura Francisco
- Lozano Del Cura Francisco Jose
- Martin Tello Mariano
- Martinez Ajenjo Jose Luis
- Martinez De Campos Carulla Carlos
- Martinez Pardo Arsuaga Isabel Maria
- Mcconnell Eric
- Miguel Flores Angel
- Muñoz De Luna Antonio
- Ortega Maestre Carlos
- Pike Roger Anthony
- Pizarro Diaz Francisco
- Reigadas Lavandero Jose Luis
- Rodriguez Bergareche Fernando
- Rodriguez Bergareche Fernando
- Rodriguez De La Flor Y Del Toro Luis Maria
- Rodriguez Minguela Zulema
- Sabate Casellas Montserrat
- Santorio Ramos Felipe
- Valdes Diaz Matilde
- Velasco Lavin Victor
- Villafranca Rodriguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32951 , F 222, S 3, H 41341, I/A 183 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28
Empresa: INMUEBLES Y SERVICIOS BARCLAYS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30493 , F 48, S 8, H M 94576, I/A 81 (15/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
VER MAS ACTOS
Información de GUERRERO MALDONADO MANUEL
Mostramos los datos de GUERRERO MALDONADO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO MALDONADO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos