GUERRERO MAHON VICTORIA
Informe ejecutivo de GUERRERO MAHON VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUERRERO MAHON VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGC PESQUEROS SL | Socio Unico | 12/04/2024 | |
AGC PESQUEROS SL | Administrador Unico | 12/04/2024 | |
PESGAMAR LA VILA SL | Administrador Mancomunado | 25/04/2023 |
VINCULACIONES DE GUERRERO MAHON VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO MAHON VICTORIA
Empresa: AGC PESQUEROS SL
Administrador Unico
- Guerrero Mahon Victoria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4652 , F 170, S 8, H A 190780, I/A 1 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-03
Empresa: AGC PESQUEROS SL
Socio Único
- Guerrero Mahon Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4652 , F 170, S 8, H A 190780, I/A 1 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-03
Empresa: PESGAMAR LA VILA SL
Administrador Mancomunado
- Guerrero Mahon Victoria
- Ivorra Sierra Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 164, S 8, H A 63748, I/A 6 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-03
Empresa: APART 2000 SL
Administrador Mancomunado
- Guerrero Mahon Victoria
- Pont Soliveres Alberto
- Salva Ripoll Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2192 , F 15, S 8, H A 51430, I/A 8 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-03
Empresa: APART 2000 SL
Administrador Mancomunado
- Guerrero Mahon Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2192 , F 15, S 8, H A 51430, I/A 6 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-03
Información de GUERRERO MAHON VICTORIA
Mostramos los datos de GUERRERO MAHON VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO MAHON VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos