GUERRERO GONZALEZ MERCEDES
Informe ejecutivo de GUERRERO GONZALEZ MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUERRERO GONZALEZ MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DE ARENAS SA | Administrador Unico | 17/04/2009 |
VINCULACIONES DE GUERRERO GONZALEZ MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO GONZALEZ MERCEDES
Empresa: COMERCIAL DE ARENAS SA
Administrador Unico
- Guerrero Gonzalez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 141382, I/A 17 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-28
Empresa: COMERCIAL DE ARENAS SA
Administrador Unico
- Guerrero Gonzalez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8787 , F 45, S 8, H M 141382, I/A 15 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Empresa: COMERCIAL DE ARENAS SA
Administrador Unico
- Guerrero Gonzalez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8787 , F 45, S 8, H M 141382, I/A 14 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
Empresa: COMERCIAL DE ARENAS SA
Administrador Unico
- Guerrero Gonzalez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8787 , F 43, S 8, H M 141382, I/A 11 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-28
Información de GUERRERO GONZALEZ MERCEDES
Mostramos los datos de GUERRERO GONZALEZ MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO GONZALEZ MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos