GUERRERO GAETE JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de GUERRERO GAETE JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUERRERO GAETE JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL TU VICIO SL | Administrador Solidario | 11/04/2023 | |
COMERCIAL MADRE DE DRAGONES SL | Administrador Mancomunado | 23/02/2021 |
VINCULACIONES DE GUERRERO GAETE JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO GAETE JUAN CARLOS
Empresa: COMERCIAL POSIPAR SL
Administrador Mancomunado
- Guerrero Gaete Juan Carlos
- Jimenez Trillo Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38066 , F 64, S 8, H M 677635, I/A 2 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-28
Empresa: COMERCIAL TU VICIO SL
Administrador Solidario
- Guerrero Gaete Juan Carlos
- Guerrero Gaete Sonia Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44783 , F 203, S 8, H M 788481, I/A 1 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Empresa: COMERCIAL MADRE DE DRAGONES SL
Administrador Mancomunado
- Guerrero Gaete Juan Carlos
- Jimenez Trillo Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41531 , F 30, S 8, H M 735899, I/A 1 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-28
Empresa: COMERCIAL POSIPAR SL
Administrador Mancomunado
- Guerrero Gaete Juan Carlos
- Jimenez Trillo Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38066 , F 64, S 8, H M 677635, I/A 1 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28
Información de GUERRERO GAETE JUAN CARLOS
Mostramos los datos de GUERRERO GAETE JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO GAETE JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos