GUERRERO DIEZ JOAQUIN
Informe ejecutivo de GUERRERO DIEZ JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GUERRERO DIEZ JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOFE CONSULTORES SL | Administrador Unico | 29/06/2016 | 15/02/2017 |
EXPANSION COMUNITARIA SL | Administrador Unico | 08/08/2016 | 15/02/2017 |
EXPANSION EUROPEA 2012 SL | Socio Unico | 27/01/2012 | 09/05/2013 |
EXPANSION EUROPEA 2012 SL | Administrador Unico | 27/01/2012 | 09/05/2013 |
GEYSER GESTION DE PATRIMONIO SL | Administrador Unico | 26/05/2009 | 02/10/2009 |
VINCULACIONES DE GUERRERO DIEZ JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO DIEZ JOAQUIN
Empresa: EXPANSION COMUNITARIA SL
Administrador Unico
- Guerrero Diez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542, L 4449, F 119, S 8, H MA135571, I/A 3 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-29
Empresa: JOFE CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Guerrero Diez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5531, L 4438, F 46, S 8, H MA134915, I/A 3 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-29
Empresa: EXPANSION COMUNITARIA SL
Administrador Unico
- Guerrero Diez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542, L 4449, F 118, S 8, H MA135571, I/A 1 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-29
Empresa: JOFE CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Guerrero Diez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5531, L 4438, F 45, S 8, H MA134915, I/A 1 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-29
Empresa: EXPANSION EUROPEA 2012 SL
Administrador Unico
- Guerrero Diez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4971, L 3878, F 116, S 8, H MA112218, I/A 3 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-29
Empresa: EXPANSION EUROPEA 2012 SL
Administrador Unico
- Guerrero Diez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4971, L 3878, F 116, S 8, H MA112218, I/A 1 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-29
Empresa: EXPANSION EUROPEA 2012 SL
Socio Único
- Guerrero Diez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4971, L 3878, F 116, S 8, H MA112218, I/A 1 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-29
Empresa: GEYSER GESTION DE PATRIMONIO SL
Administrador Unico
- Guerrero Diez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4649, L 3557, F 191, S 8, H MA101582, I/A 2 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-29
Empresa: GEYSER GESTION DE PATRIMONIO SL
Administrador Unico
- Guerrero Diez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4649, L 3557, F 190, S 8, H MA101582, I/A 1 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-29
Información de GUERRERO DIEZ JOAQUIN
Mostramos los datos de GUERRERO DIEZ JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO DIEZ JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos