GUERRERO BAENA ANTONIO
Informe ejecutivo de GUERRERO BAENA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUERRERO BAENA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTAUTO BARCELONA SL | Administrador Solidario | 07/12/2023 | |
INVEST CARDEDEU SL | Administrador Solidario | 09/11/2021 | |
GUERRERO SEGUNDO SL | Administrador Solidario | 08/11/2021 |
VINCULACIONES DE GUERRERO BAENA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO BAENA ANTONIO
Empresa: INSTAUTO BARCELONA SL
Administrador Solidario
- Guerrero Baena Antonio
- Segundo Parera Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45180 , F 223, S 8, H B 479448, I/A 3 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-08
Empresa: INSTAUTO BARCELONA SL
Administrador Unico
- Guerrero Baena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45180 , F 223, S 8, H B 479448, I/A 3 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-08
Empresa: INVEST CARDEDEU SL
Administrador Solidario
- Guerrero Baena Antonio
- Segundo Parera Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48044 , F 116, S 8, H B 570476, I/A 1 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
Empresa: GUERRERO SEGUNDO SL
Administrador Solidario
- Guerrero Baena Antonio
- Segundo Parera Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35710 , F 61, S 8, H B 226218, I/A 5 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
Empresa: GUERRERO SEGUNDO SL
Administrador
- Guerrero Baena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35710 , F 61, S 8, H B 226218, I/A 5 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
Empresa: CONFEG SL
Liquidador
- Guerrero Baena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24135 , F 23, S 8, H B 66422, I/A 13 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Empresa: CONFEG SL
Administrador
- Guerrero Baena Antonio
Liquidador
- Guerrero Baena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24135 , F 23, S 8, H B 66422, I/A 13 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Empresa: INSTAUTO BARCELONA SL
Administrador Unico
- Guerrero Baena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45180 , F 221, S 8, H B 479448, I/A 1 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-08
Empresa: TINTORERIAS TADREN SL
Liquidador
- Guerrero Baena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23231 , F 120, S 8, H B 49551, I/A 8 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-08
Empresa: TINTORERIAS TADREN SL
Administrador
- Guerrero Baena Antonio
Liquidador
- Guerrero Baena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23231 , F 120, S 8, H B 49551, I/A 8 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-08
Información de GUERRERO BAENA ANTONIO
Mostramos los datos de GUERRERO BAENA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO BAENA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos